Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: SOBOTA
Data urodzenia: 09-11-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: SOBOTA
Data urodzenia: 09-11-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
W okresie 1.07.1972-31.05.1975 inspektor operacyjny w KP MO w Koźlu.
W okresie 3-23.09.1970 kurs krótkoterminowy dla nowo przyjętych pracowników Służby Bezpieczeństwa; 4.01.-30.11.1972 Szkoła Oficerska Operacyjna nr 2 Służby Bezpieczeństwa; 1.11.1988-31.12.1988 delegowany służbowo na dwumiesięczne przeszkolenie funkcjonariuszy pionu V SB organizowane w ramach porozumienia między MSW a Komitetem Bezpieczeństwa Publicznego ZSRR w Moskwie (IPN Wr 0126/2084, k. 203).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | KOŹLE | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | OFICER | brak danych | 01-06-1970 | 30-06-1972 |
|
|||||
KW MO | OPOLE | WYDZIAŁ III, GRUPA OPERACYJNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | OPOLE | WYDZIAŁ III | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-10-1978 | |||||||
KW MO | OPOLE | WYDZIAŁ III "A" | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-07-1979 | |||||||
KW MO | OPOLE | WYDZIAŁ V | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-12-1981 | |||||||
WUSW | OPOLE | WYDZIAŁ OCHRONY GOSPODARKI | KIEROWNIK SEKCJI | kpt. | 01-11-1989 | 31-07-1990 |