Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Henryk
Nazwisko: Szymański
Miejsce urodzenia: WILNO
Data urodzenia: 04-01-1930
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwisko: Szymański
Miejsce urodzenia: WILNO
Data urodzenia: 04-01-1930
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ ŁĄCZNOŚCI, STACJA PELENGACYJNA | OPERATOR | - | 16-11-1953 |
|
||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ IX, STACJA "P" | OPERATOR | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ IX, STACJA "N" | STARSZY OPERATOR | - | 01-01-1956 | |||||||
WUdsBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ IX, STACJA "N" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", STACJA "N" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", STACJA "N" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ, STARSZY OPERATOR | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", STACJA "P" | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1960 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", SEKCJA I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1962 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | OFICERSKA SZKOŁA TECHNIKI OPERACYJNEJ | SŁUCHACZ | - | 04-11-1963 | 30-06-1964 | ||||||
KW MO | SZCZECIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 29-06-1964 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-08-1964 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", SEKCJA I "B | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-11-1971 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", SEKCJA I "B" | STARSZY REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1975 | |||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ "T", SEKCJA I "B" | INSPEKTOR | kpt. | 01-08-1976 | 30-11-1978 |