Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jerzy Stanisław
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: SOKOŁÓW PODLASKI
Data urodzenia: 13-11-1950
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Franciszka
Nazwisko: Borkowski
Miejsce urodzenia: SOKOŁÓW PODLASKI
Data urodzenia: 13-11-1950
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Franciszka
W okresie 29.09.1977-24.06.1978 Studium Podyplomowe w ASW w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | - | 01-02-1977 |
|
||||||
KW MO | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ III "A" | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1979 | |||||||
KW MO | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ III "A" | P.O. KIEROWNIKA SEKCJI | - | 01-05-1980 | |||||||
KW MO | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ III "A" | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-10-1980 | |||||||
KW MO | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ V | P.O. ZASTĘPCY NACZELNIKA | - | 01-10-1982 | |||||||
WUSW | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ V | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 15-07-1983 | |||||||
WUSW | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO | P.O. ZASTĘPCY NACZELNIKA | - | 16-04-1984 | |||||||
WUSW | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-07-1985 | |||||||
WUSW | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO | NACZELNIK | - | 01-03-1986 | |||||||
WUSW | JELENIA GÓRA | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 16-12-1989 | |||||||
WUSW | JELENIA GÓRA | WYDZIAŁ "C" | NACZELNIK | mjr | 16-01-1990 | 31-07-1990 |