Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wójcik
Miejsce urodzenia: KLIMONTÓW
Data urodzenia: 10-03-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Nazwisko: Wójcik
Miejsce urodzenia: KLIMONTÓW
Data urodzenia: 10-03-1933
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
W okresie 5.06.1972-23.06.1972 kurs podstawowy z zakresu problematyki szyfrowej i kodowej.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUdsBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-03-1956 |
|
||||||
WUdsBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | OFICER WYWIADOWCA | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "B", SEKCJA II | OFICER WYWIADOWCA | - | 27-12-1956 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "B", SEKCJA II | WYWIADOWCA | - | 01-01-1957 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | SZKOŁA OFICERSKA OBSERWACJI ZEWNĘTRZNEJ | SŁUCHACZ | - | 20-02-1963 | |||||||
KW MO | KATOWICE | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 03-08-1963 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-11-1963 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | STARSZY WYWIADOWCA | - | 01-08-1964 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ "B", SEKCJA III | WYWIADOWCA | - | 01-08-1967 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO | OFICER EWIDENCJI OPERACYJNEJ | - | 01-06-1968 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH | OFICER | - | 01-04-1972 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | REFERENT TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-01-1975 | |||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | INSPEKTOR | - | 01-08-1978 | |||||||
KM MO | SOSNOWIEC | WYDZIAŁ PASZPORTÓW | INSPEKTOR | kpt. | 01-04-1983 | 30-04-1990 |