Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Juliusz Czesław
Nazwisko: Buśko
Miejsce urodzenia: SIERAKÓW
Data urodzenia: 28-03-1946
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Anna
Nazwisko: Buśko
Miejsce urodzenia: SIERAKÓW
Data urodzenia: 28-03-1946
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Anna
W okresie od 2.10.1973 do 8.06.1974 kurs przekwalifikowania oficerów WSW w Centralnym Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSW | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFOSTWA | - | 10-09-1967 |
|
||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | - | 24-10-1967 | |||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | KURS PRZEKWALIFIKOWANIA OFICERÓW | SŁUCHACZ | - | 25-10-1967 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | - | 13-01-1968 | |||||||
WSW | WARSZAWA | ZARZĄD WSW WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU, WYDZIAŁ WSW CENTRUM SZKOLENIA SPECJALISTÓW ARTYLERII I RADIOELEKTRONIKI | STARSZY POMOCNIK SZEFA | - | 25-10-1973 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ZARZĄD I, ODDZIAŁ III | OFICER | - | 11-07-1974 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ZARZĄD I, WYDZIAŁ IV | OFICER | - | 16-08-1977 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ I | OFICER | - | 19-05-1978 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ II | OFICER | - | 13-08-1978 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ZARZĄD IV, ODDZIAŁ II | OFICER | - | 02-03-1979 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ZARZĄD IV, ODDZIAŁ II, WYDZIAŁ I | OFICER | - | 02-04-1981 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ZARZĄD IV, ODDZIAŁ II, WYDZIAŁ I | STARSZY OFICER | - | 02-12-1983 | |||||||
WSW | WARSZAWA | SZEFOSTWO WSW, ZARZĄD IV, ODDZIAŁ II, WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER | - | 07-08-1985 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI DEPARTAMENTU KADR | - | 03-01-1986 | |||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW W WARSZAWIE | STARSZY OFICER | ppłk | 02-02-1986 | 31-07-1990 |