Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Oczkowski
Miejsce urodzenia: Kozienice
Data urodzenia: 09-06-1925
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wiktoria
15.12.1954 - 15.12.1970 służba w MO. Według karty ewidencyjnej 15.03.1950 został mianowany na stanowisko milicjanta Drużyny Operacyjnej KP MO Sandomierz. Według kaert ewidencyjnej 01.02.1953 został mianowany na stanowisko intruktora Biura Dowodów Osobistych Powiatowego Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych KP MO Sandomierz. Według karty ewidencyjnej 10.04.1975 został mianowany na stanowisko referenta Grupy "W" Referatu d/s Służby Bezpieczeństwa KP MO Sandomierz. Według karty ewidencyjnej na stanowisko kontrolera Wydziału "W" KW MO Tarnobrzeg został mianowany 01.06.1975.
Kursy i szkolenia:
02.02. - 20.06.1972 słuchacz Oficerskiego Kursu Specjalistycznego Biura "W" w Centrum Wyszkolenia MSW Legionowo.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | SANDOMIERZ | BRAK DANYCH | SZOFER | - | 01-01-1949 |
|
||||||
KP MO | SANDOMIERZ | PLUTON OPERACYJNY | MILICJANT | - | 15-03-1950 | |||||||
KP MO | SANDOMIERZ | POWIATOWE BIURO PASZPORTOWE | REFERENT | - | 01-09-1950 | |||||||
KP MO | SANDOMIERZ | POWIATOWE BIURO DOWODÓW OSOBISTYCH I EWIDENCJI LUDNOŚCI, REFERAT EWIDENCJI LUDNOŚCI | STARSZY REFERENT | - | 01-10-1951 | |||||||
KP MO | SANDOMIERZ | POWIATOWE BIURO DOWODÓW OSOBISTYCH I EWIDENCJI LUDNOŚCI, REFERAT DOWODÓW OSOBISTYCH | INSTRUKTOR | - | 01-02-1953 | |||||||
KP MO | KOŃSKIE | BRAK DANYCH | OFICER DS. SPECJALNYCH | - | 15-09-1953 | |||||||
OSO MO | SZCZYTNO | ROCZNY KURS DOSKONALENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OFICERÓW MO | SŁUCHACZ | sierż. | 01-10-1954 | 14-12-1954 | ||||||
KP MO | SANDOMIERZ | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "W" | OFICER | - | 16-12-1970 | |||||||
KW MO | TARNOBRZEG | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-06-1975 | ||||||||
KW MO | TARNOBRZEG | WYDZIAŁ "W" | KONTROLER | - | 10-06-1975 | |||||||
KW MO | TARNOBRZEG | WYDZIAŁ "W" | STARSZY KONTROLER | por. | 16-10-1975 | 30-04-1979 |