Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Edward
Nazwisko: Jarkowicz
Miejsce urodzenia: DUNIŁOWICZE
Data urodzenia: 10-01-1923
Imię ojca: Dionizy
Imię matki: Maria
Nazwisko: Jarkowicz
Miejsce urodzenia: DUNIŁOWICZE
Data urodzenia: 10-01-1923
Imię ojca: Dionizy
Imię matki: Maria
Od 3.09. do 20.12.1948 kurs Szkoły Wojewódzkiej przy WUBP Olsztyn. Od 11 do 27.06.1962 kurs z zakresu wstępnego dochodzenia w Ośrodku Szkolenia w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | OLSZTYN | OCHRONA | WARTOWNIK | - | 15-12-1946 |
|
||||||
WUBP | OLSZTYN | BRAK DANYCH | KONWOJENT | - | 15-03-1947 | |||||||
PUBP | LIDZBARK WARMIŃSKI | REFERAT V | MŁODSZY REFERENT | - | 01-01-1949 | |||||||
PUBP | LIDZBARK WARMIŃSKI | REFERAT V | REFERENT | - | 01-08-1950 | |||||||
PUBP | LIDZBARK WARMIŃSKI | REFERAT V | STARSZY REFERENT | - | 15-09-1951 | |||||||
PUBP | LIDZBARK WARMIŃSKI | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1952 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNY KURS PRZESZKOLENIA OFICERÓW | SŁUCHACZ | - | 09-09-1952 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT V, WYDZIAŁ III, SEKCJA III | REFERENT | - | 31-08-1953 | |||||||
WUBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ V, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 15-03-1954 | |||||||
WUBP | GDAŃSK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-03-1954 | ||||||||
WUBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 15-07-1954 | |||||||
WUdsBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III | OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA I | OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA V | OFICER OPERACYJNY | - | 21-06-1957 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, GRUPA I | OFICER OPERACYJNY | - | 01-09-1962 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, GRUPA I | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1963 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, GRUPA I | INSPEKTOR | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, GRUPA II | KIEROWNIK | - | 01-12-1968 | |||||||
KW MO | GDAŃSK | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | KIEROWNIK | mjr | 01-06-1975 | 15-08-1977 |