Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Janusz
Nazwisko: Fijał
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 17-01-1936
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Genowefa
Nazwisko: Fijał
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 17-01-1936
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Genowefa
W okresie od 3.01.1979 do 27.01.1979 kurs pracowników komórek operacyjnych MSW w Centralnym Ośrodku Szkolenia Kadr Obrony Cywilnej.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "B" | WYWIADOWCA | - | 15-06-1959 |
|
||||||
CW MSW | LEGIONOWO | OFICERSKA SZKOŁA OBSERWACJI ZEWNĘTRZNEJ | SŁUCHACZ | - | 06-09-1962 | |||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI | - | 20-02-1963 | |||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "B", SEKCJA I | WYWIADOWCA | - | 01-04-1963 | |||||||
KMO m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "B", SEKCJA IV | STARSZY WYWIADOWCA | - | 01-01-1965 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | WYDZIAŁ III | WYKŁADOWCA OBSERWACJI | - | 01-01-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, WYDZIAŁ SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSERWACJI (SZKOŁA „B”) | WYKŁADOWCA | - | 01-12-1972 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT SZKOLENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, WYDZIAŁ SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSERWACJI (SZKOŁA „B”) | STARSZY WYKŁADOWCA | - | 01-11-1973 | |||||||
ONO MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ I | STARSZY WYKŁADOWCA | - | 01-11-1973 | |||||||
WS KGB | MOSKWA | DZIESIĘCIOMIESIĘCZNY KURS | SŁUCHACZ | - | 31-08-1974 | |||||||
ONO MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ I | STARSZY WYKŁADOWCA | - | 20-06-1975 | |||||||
Sch MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ I | STARSZY WYKŁADOWCA | - | 01-05-1976 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "B", WYDZIAŁ IX | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1980 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "B", WYDZIAŁ IX | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-01-1982 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "B", WYDZIAŁ I | NACZELNIK | - | 01-10-1984 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "B", WYDZIAŁ IV | NACZELNIK | płk | 01-09-1985 | 15-06-1986 |