Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Zaorska
Nazwisko rodowe: Zaorska
Miejsce urodzenia: Włodawa
Data urodzenia: 26-07-1948
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wincentyna
Członek PZPR od 14.05.1968 r.
Należała także do ZHP.
W latach 1967-1976 była nauczycielem szkół podstawowych w miejscowościach: Przechód, Brus, Kulczyn, Lubień, Wyryki, Włodawa. W okresie 02.1976-11.1976 była organizatorem pracy harcerskiej w Zespole Szkół Zawodowych we Włodawie.
Przeszkolenie polityczne: 1) 1974 r. - Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu; 2) 1976 r. - Międzywojewódzka Szkoła Partyjna (brak bliższych danych).
Źródła: AP Lublin O/Chełm, KW PZPR Lublin - 7, 9; Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Chełm - 1/471, 2/9-12.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kierownik | Miejski Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej | Komitet Miejski | Włodawa | PZPR | 10-11-1976 | 31-07-1980 | Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Chełm 1/471 |
Kierownik | Gminny Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej | Komitet Gminny | Włodawa | PZPR | 01-08-1980 | 1983 | Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Chełm: 1/471, 2/9 |
I Sekretarz | Komitet Gminny | Włodawa | PZPR | 01-1984 | Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Chełm: 1/471, 2/10-12 | ||
Zastępca Członka | Komitet Wojewódzki | Chełm | PZPR | 28-01-1984 | 4-10-1986 | AP Lublin O/Chełm, KW PZPR Lublin: 7, 9 |