Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Jan Włodzimierz
Nazwisko: Zieliński
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 28-05-1935
Imię ojca: Anatol
Imię matki: Maria
Nazwisko: Zieliński
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 28-05-1935
Imię ojca: Anatol
Imię matki: Maria
Od stycznia 1958 r. w PZPR. W okresie 01.09.1967-30.04.1970 zastępca redaktora naczelnego ds. artystycznych TVP w Katowicach. W okresie 01.01.1980 – 31.10.1980 zastępca redaktora naczelnego "Trybuny Robotniczej", następnie do 30.09.1981 r. jej redaktor naczelny. Od 02.07.1988 r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | I Sekretariat | KW | Katowice | PZPR | 01-06-1961 | 31-08-1967 | AP Kat, KW PZPR Kat, teczka osobowa, sygn. 4033+ karta osobowa |
Członek | Egzekutywa | KW | Katowice | PZPR | 08-12-1980 | 3-07-1986 | AP Kat, KW PZPR Kat, teczka osobowa, sygn. 4033+ karta osobowa |
Członek | brak | KW | Katowice | PZPR | 08-12-1980 | AP Kat, KW PZPR Kat, teczka osobowa, sygn. 4033+ karta osobowa | |
I Sekretarz | brak danych | KM | Sosnowiec | PZPR | 01-10-1981 | 25-02-1982 | AP Kat, KW PZPR Kat, teczka osobowa, sygn. 4033+ karta osobowa |
Sekretarz Ds. Propagandy | sekretariat | KW | Katowice | PZPR | 26-02-1982 | 31-12-1989 | AP Kat, KW PZPR Kat, teczka osobowa, sygn. 4033+ karta osobowa |