Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Henryk
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Rokitno
Data urodzenia: 20-06-1910
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Maria
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Rokitno
Data urodzenia: 20-06-1910
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Maria
W okresie od 28.11.1956 do 31.07.1960 służba w MO.
Kursy i szkolenia:
Od 1.10.1947 do 24.03.1948 VII Wyższy Kurs Administracyjny przy Prezydium Rady Ministrów dla pracowników urzędów centralnyc.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ GOSPODARCZY | KIEROWNIK | 12-09-1944 |
|
||||||||||
KG MO | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJ WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO | 14-07-1945 | ||||||||||||
KG MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ GOSPODARCZY | SZEF | 17-08-1945 | |||||||||||
KG MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | SZEF | 01-09-1945 | |||||||||||
WUBP | WARSZAWA | ZASTĘPCA SZEFA DS. ADMINISTRACYJNO-FINANSOWO-GOSPODARCZYCH | 01-03-1949 | ||||||||||||
MBP | WARSZAWA | SZEFOSTWO ZAOPATRZENIA, WYDZIAŁ ŻYWNOŚCIOWY | NACZELNIK | 15-10-1951 | |||||||||||
MBP | WARSZAWA | KWATERMISTRZOSTWO CENTRALNYCH JEDNOSTEK | KWATERMISTRZ | 01-08-1953 | |||||||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY, KWATERMISTRZOSTWO CENTRALNYCH JEDNOSTEK | KWATERMISTRZ | ppłk | 01-04-1955 | 28-11-1956 |