Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Dariusz
Nazwisko: Bilski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 30-09-1953
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Marianna
Nazwisko: Bilski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 30-09-1953
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Marianna
Z dniem 21.03.1982 do września 1983 oddelegowany do pracy w Wydziale V KSMO w Warszawie. ///
W okresie 1.10.1976-30.06.1979 Studia Zawodowe w WSO MSW w Legionowie. 21.06.1982 ukończył zaoczne studia magisterskie w na Wydziale Polityczno-Prawnym w ASW w Warszawie (specjalność: nauki polityczne). ///
W okresie 27.08-10.09.1985 delegowany służbowo do Bułgarii.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW, WYDZIAŁ V | MŁODSZY REFERENT | - | 01-07-1975 |
|
||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW, WYDZIAŁ III | MŁODSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1979 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW, WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | - | 01-05-1981 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ XIV | INSPEKTOR | - | 01-02-1984 | |||||||
MSW | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ XIII | INSPEKTOR | - | 16-08-1986 | |||||||
SUSW | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 30-11-1987 | |||||||
SUSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ II | INSPEKTOR | kpt. | 01-12-1988 | 31-03-1990 |