Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Gut
Miejsce urodzenia: Błaziny
Data urodzenia: 02-01-1941
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Stanisława
W latach 50. instruktor produkcji rolnej w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Płońsku; 1955-1958 kierownik Wydziału PZKR i kierownik Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium PRN w Starachowicach; następnie w Końskich pełni kolejno funkcje: zastępcy przewodniczącego PRN i zastępcy naczelnika powiatu; od 1975 pracuje w Kielcach na stanowisku wiceprezesa Wojewódzkiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych; po utworzeniu województwa radomskiego zostaje mianowany dyrektorem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu; 1977-1978 zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Planowania w Kielcach; 1978-1981 wiceprezes Wojewódzkiego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych; w 1988 r. na stanowisku dyrektora PKO w Kielcach.
Źródła: "Słowo Ludu", 17.05.1984; AIPN Ki 031/1, k.220; Stanisław Durlej, Romuald Turkowski, Dzieje ruchu ludowego na Kielecczyźnie w latach 1944-1996, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne w Kielcach, Kielce 1996 r., s. 234-235, 245.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | PREZYDIUM | WK | Kielce | ZSL | 27-11-1975 | S. Durlej, R. Turkowski, Dzieje ruchu ludowego na Kielecczyźnie (1944-1996), s. 374. | |
Sekretarz | WK | Kielce | ZSL | 01-1981 | "Słowo Ludu", 17.05.1984. | ||
Wiceprezes | WK | Kielce | ZSL | 30-11-1983 | S. Durlej, R. Turkowski, Dzieje ruchu ludowego na Kielecczyźnie (1944-1996), s. 375. | ||
Członek | Naczelny Komitet | Warszawa | ZSL | 29-03-1984 | "Słowo Ludu", 17.05.1984. | ||
Prezes | WK | Kielce | ZSL | 16-05-1984 | 28-01-1988 | "Słowo Ludu", 17.05.1984; S. Durlej, R. Turkowski, Dzieje ruchu ludowego na Kielecczyźnie (1944-1996), s. 245, 375. |