Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stefan
Nazwisko: Dyś
Miejsce urodzenia: Grodziany
Data urodzenia: 30-06-1924
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Agnieszka
Nazwisko: Dyś
Miejsce urodzenia: Grodziany
Data urodzenia: 30-06-1924
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Agnieszka
Członek AL (w 1944, pseud. „Dumny”). Od września 1967 oddelegowany do pracy w Grupie Operacyjno-Śledczej przy Biurze Śledczym MSW w Warszawie (brak daty końcowej tego oddelegowania).
Kursy i szkolenia:
W okresie od 1.09.1949 do 6.02.1950 kurs wojewódzki w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ "A", SEKCJA II | MŁODSZY WYWIADOWCA | - | 15-06-1949 |
|
||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY, SEKCJA II | REFERENT | - | 15-11-1950 | |||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-03-1954 | ||||||||
UBP dla m. st. | WARSZAWA | WYDZIAŁ II, SEKCJA II | REFERENT | - | 01-04-1954 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ III, SEKCJA II | MŁODSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | MŁODSZY REFERENT | 01-01-1956 | ||||||||
KdsBP | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | REFERENT | - | 01-04-1956 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | REFERENT | - | 28-11-1956 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | TECHNIK CHEMII | - | 01-01-1957 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ II, SEKCJA III | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-09-1961 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ II, SEKCJA II | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1962 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ I, SEKCJA I | OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-02-1966 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ I, SEKCJA I | OFICER | - | 01-04-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ I | OFICER | - | 01-06-1973 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "W", WYDZIAŁ I | STARSZY KONTROLER | mjr | 01-01-1975 | 12-04-1977 |