Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jerzy
Nazwisko: Bałon
Miejsce urodzenia: RÓWNE
Data urodzenia: 09-02-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Kazimiera
Nazwisko: Bałon
Miejsce urodzenia: RÓWNE
Data urodzenia: 09-02-1954
Imię ojca: Edward
Imię matki: Kazimiera
Wg opinii służbowych, 01.04.1978 pracę rozpoczął w Sekcji ds. Hotelowych Wydziału "B" KWMO w Krakowie. Wcześniej pracował w Sekcji Obserwacji Zewnętrznej. ///
W okresie 08.10.1979-28.06.1980 Studium Podyplomowe w ASW w Świdrze; 09.10.1989-04.11.1989, 05.02.1990-23.02.1990, 21.05.1990-01.06.1990 kurs doskonalenia zawodowego zastępców szefów RUSW ds. Służby Bezpieczeństwa w ODKK MSW w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "B" | WYWIADOWCA | - | 01-08-1977 |
|
||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "B", SEKCJA DS. HOTELOWYCH | INSPEKTOR | - | 01-04-1979 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "B", SEKCJA VI (HOTELOWA) | STARSZY INSPEKTOR | - | 16-12-1981 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "B", SEKCJA DS. WYWIADÓW I USTALEŃ | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-03-1983 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | WYDZIAŁ "B", SEKCJA HOTELOWA | P.O. KIEROWNIKA SEKCJI | - | 09-01-1985 | |||||||
WUSW | KRAKÓW | WYDZIAŁ "B", SEKCJA HOTELOWA | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-12-1985 | |||||||
RUSW | WIELICZKA | BRAK | ZASTĘPCA SZEFA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | kpt. | 01-08-1988 | 31-07-1990 |