Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Danielak
Miejsce urodzenia: BOŃCZA
Data urodzenia: 21-12-1923
Imię ojca: Michał
Imię matki: Julia
Nazwisko: Danielak
Miejsce urodzenia: BOŃCZA
Data urodzenia: 21-12-1923
Imię ojca: Michał
Imię matki: Julia
Wg wniosku personalnego, z dniem 1.01.1953 kierownik Sekcji Planowania i Rozdzielnika Wydziału I Oddziału Dowodów Osobistych Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych KGMO. Wg karty przebiegu służby, z dniem 1.02.1972 służył w Wydziale II.
W okresie 24.03.1986-29.03.1986 delegowany służbowo do ZSRR.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA EWIDENCJI | REFERENT | - | 12-11-1946 |
|
||||||
KG MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA KADR | REFERENT DS. FUNKCJONARIUSZ | - | 01-06-1947 | |||||||
KG MO | WARSZAWA | WYDZIAŁ PERSONALNY | STARSZY REFERENT ETATÓW | - | 24-03-1950 | |||||||
KG MO | WARSZAWA | ODDZIAŁ KADR, WYDZIAŁ II, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-08-1950 | |||||||
KG MO | WARSZAWA | CENTRALNE BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, ODDZIAŁ DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ III | KIEROWNIK SEKCJI | - | 01-01-1953 | |||||||
KG MO | WARSZAWA | ODDZIAŁ EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ EWIDENCJI DOWODÓW OSOBISTYCH I DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ, SEKCJA EWIDENCJI DOWODÓW OSOBISTYCH | KIEROWNIK | - | 01-07-1954 | |||||||
KG MO | WARSZAWA | BRAK | SŁUŻBA W MO | - | 14-12-1954 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ IV | STARSZY OFICER | - | 01-04-1967 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ I | INSPEKTOR | - | 01-06-1969 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW I DOWODÓW OSOBISTYCH, WYDZIAŁ IV | INSPEKTOR | - | 01-02-1972 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW, WYDZIAŁ IV | INSPEKTOR | - | 01-01-1975 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW, WYDZIAŁ IV | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-04-1980 | |||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO PASZPORTÓW, WYDZIAŁ IV | ZASTĘPCA NACZELNIKA | płk | 01-04-1986 | 22-03-1990 |