Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Buchert
Miejsce urodzenia: Będlewo
Data urodzenia: 02-01-1932
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Marianna
W PZPR od 24.02.1956 r.; 01.1947-1948 – ZWM– Poznań- Zakłady Graficzne - sekretarz koła; 1948-1956 – ZMP – liczne funkcje (instruktor ZD ZMP, sekretarz ds. organizacyjnych; kierownik Agitacji i Propagandy Zarządu Uczelnianego ZMP na uniwersytecie Poznańskim i Jagiellońskim); ZMS - członek; 3-miesięczna szkoła związków zawodowych; 3 kurso-konferencje związkowe – polityczne – 2 tygodniowe w Warszawie, Szczecinie i Zakopanem; 1965 i 1967 - słuchacz kursów organizowanych przez KC PZPR dla I sekretarzy KP, KD PZPR; 1961-WSNS – w teczce osobowej jest zgoda na podjęcie studiów wyrażona przez KD PZPR –Poznań Jeżyce ale w kolejnych dokumentach nie ma informacji o ich podjęciu; Kurs dla wykładowców szkolenia partyjnego; 1950-1951 – Wojewódzka Szkoła Związków Zawodowych – Poznań – biblioteka – kierownik; 1951-1952 – ZW TPPR – Poznań – inspektor ds. propagandy masowej; OOP Fabryka Kosmetyków Pollena Lechia - członek. Źródło: APP, KW PZPR, 10267.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I I Ii Sekretarz | KZ w Zakładach Przemysłu Gumowego "Semperit" | Kraków | PZPR | 1956 | 30-09-1960 | APP, KW PZPR, 10267. | |
Członek | Egzekutywa | KZ w Zakładach Przemysłu Gumowego "Semperit" | Kraków | PZPR | 11-1956 | 1960 | APP, KW PZPR, 10267. |
Członek | brak | KM | Kraków | PZPR | 12-1956 | 1960 | APP, KW PZPR, 10267. |
Z-Ca Członka | brak | KD- Kraków- Grzegórzki | Kraków | PZPR | 12-1956 | 1960 | APP, KW PZPR, 10267. |
Zastępca Przewodniczącego | Miejska Komisja Rewizyjna | KM | Kraków | PZPR | 12-1956 | 1960 | APP, KW PZPR, 10267. |
Członek | Komisja Chemiczna - Wydziału Ekonomicznego | KW | Kraków | PZPR | 1959 | 1960 | APP, KW PZPR, 10267. |
Członek | Komisja ds. walki z nadużyciami i korupcją | KM | Kraków | PZPR | 1959 | 1960 | APP, KW PZPR, 10267. |
Instruktor | brak | KD - Poznań-Jeżyce | Poznań | PZPR | 01-01-1961 | 1961 | APP, KW PZPR, 10267. |
Instruktor | Wydział Organizacyjny | KW | Poznań | PZPR | 01-10-1961 | 11-1962 | APP, KW PZPR, 10267. |
Starszy Instruktor | Wydział Organizacyjny | KW | Poznań | PZPR | 11-1962 | 1964 | APP, KW PZPR, 10267. |
Członek | brak | KD - Poznań-Nowe Miasto | Poznań | PZPR | 1964 | 1972 | APP, KW PZPR, 10267. |
Członek | Egzekutywa | KD- Poznań-Nowe Miasto | Poznań | PZPR | 1964 | 1972 | APP, KW PZPR, 10267. |
I Sekretarz | KD- Poznań-Nowe Miasto | Poznań | PZPR | 10-12-1964 | 13-06-1972 | APP, KW PZPR, 10267. | |
Członek | WKR | KW | Poznań | PZPR | 1966 | 1973 | APP, KW PZPR, 10267. |
Instruktor | Wydział Organizacyjny | KW | Poznań | PZPR | 01-07-1972 | 1975 | APP, KW PZPR, 10267. |
Inspektor | Wydział Organizacyjny | KW | Poznań | PZPR | 01-06-1975 | 1975 | APP, KW PZPR, 10267. |
Starszy Inspektor | Wydział Organizacyjny | KW | Poznań | PZPR | 01-01-1976 | 1981 | APP, KW PZPR, 10267. |
I Sekretarz | OOP | Poznań | PZPR | 1978 | 1981 | APP, KW PZPR, 10267. | |
Kierownik | Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego | KW | Poznań | PZPR | 01-11-1981 | 14-06-1985 | APP, KW PZPR, 10267. |
Samodzielne Stanowisko | Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego | KW | Poznań | PZPR | 15-06-1985 | 31-12-1987 | APP, KW PZPR, 10267. |
Inspektor | Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego | KW | Poznań | PZPR | 01-01-1988 | 30-12-1989 | APP, KW PZPR, 10267. |