Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Borejko
Miejsce urodzenia: Wiry
Data urodzenia: 01-11-1933
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Zofia
Nazwisko: Borejko
Miejsce urodzenia: Wiry
Data urodzenia: 01-11-1933
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Zofia
W latach 1951-1953 starszy inspektor Straży Przemysłowej w KP MO w Giżycku.
Kursy i szkolenia:
W okresie od 14.09.1953 do 30.08.1956 Oficerska Szkoła WOP w Kętrzynie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | DO DYSPOZYCJI DOWÓDCY 12 BRYGADY WOP | 30-08-1956 |
|
||||||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 BRYGADA WOP, STRAŻNICA W DOŁUJACH | POMOCNIK DOWÓDCY DS. RUCHU GRANICZNEGO | 05-09-1956 | ||||||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II ZWIADU, SEKCJA OPERACYJNO-KONTROLERSKA | KONTROLER | 01-05-1961 | ||||||||||||||
CW MSW | LEGIONOWO | SZKOŁA OFICERSKA KONTROLERÓW RUCHU GRANICZNEGO | SŁUCHACZ | 10-09-1962 | ||||||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II ZWIADU, SEKCJA OPERACYJNO-KONTROLERSKA | KONTROLER | 25-07-1963 | ||||||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 POMORSKA BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II ZWIADU, GRUPA OPERACYJNO-KONTROLERSKA W PORCIE SZCZECIN | STARSZY KONTROLER | 01-08-1963 | ||||||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | SZCZECIN | 12 POMORSKA BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II ZWIADU, SEKCJA RYBOŁÓWSTWA DALEKOMORSKIEGO | STARSZY POMOCNIK KIEROWNIKA | 20-03-1965 | ||||||||||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W PORCIE SZCZECIN, SEKCJA OBSŁUGI RYBOŁÓWSTWA DALEKOMORSKIEGO | STARSZY POMOCNIK KIEROWNIKA | 15-10-1965 | ||||||||||||||
KW MO | SZCZECIN | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W KOŁBASKOWIE | STARSZY KONTROLER | kpt. | 01-02-1966 | 15-09-1966 |