Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Michaluk
Miejsce urodzenia: Glinny Stok pow. Radzyń Podlaski
Data urodzenia: 16-10-1928
Imię ojca: Aleksander
Członek PZPR od 24.04.1953 r.
Poza aparatem partyjnym zajmował następujące stanowiska kierownicze:
1) 01.01.1957 – 31.07.1960 kierownika technicznego Działu Transportu FSC w Lublinie,
2) 01.08.1960 – 28.02.1964 kierownika Wykańczalni Samochodów FSC w Lublinie.
Wykształcenie: inż. mechanik, Wyższa Szkoła Inżynierska w Lublinie.
Pełnił funkcje: członka Egzekutywy POP (brak bliższych danych).
W źródłach występują rozbieżności dotyczące początku zatrudnienia na stanowisku I Sekretarza KZ PZPR w FSC, występuje też data 17.01.1964.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretarz | Oddziałowa Organizacja Partyjna w Fabryce Samochodów Ciężarowych | Lublin | PZPR | 1957 | 1959 | ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1451 | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Miejski | Lublin | PZPR | 1964 | ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1451 | |
I Sekretarz | Komitet Zakładowy w Fabryce Samochodów Ciężarowych | Lublin | PZPR | 01-03-1964 | 3-07-1972 | ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1451 | |
Członek | Komitet Wojewódzki | Lublin | PZPR | 1967 | ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1451 | ||
Członek | Centralna Komisja Rewizyjna | KC | Warszawa | PZPR | 16-11-1968 | 12-12-1975 | ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1451; W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Zjazdy i plenarne posiedzenia..., s. 136, 158 |
I Sekretarz | Komitet Powiatowy | Lubartów | PZPR | 04-07-1972 | 31-05-1975 | ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1451 | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Wojewódzki | Chełm | PZPR | 06-1975 | 16-06-1981 | APL O/Ch, KW PZPR Chełm, 1-4 |
Przewodniczący | Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej | KW | Chełm | PZPR | 01-06-1975 | 1981 | ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1451; ŁAD, KW PZPR Chełm, 1/269 |