Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Majkut
Miejsce urodzenia: Oświęcim
Data urodzenia: 05-05-1946
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Antonina
Od 21.06.1966 r. [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645]. Od 09.11.1977 r. pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego ZSMP oraz Rady Wojewódzkiej FSZMP w Bielsku-Białej [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645]. Pełnił funkcję członka KZ PZPR Zakładów Chemicznych "Oświęcim" w Oświęcimiu oraz KP i KM PZPR w Oświęcimiu [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645]. Pełnił funkcję członka KW PZPR w Bielsku-Białej [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645]. W latach 1972-1980 był posłem na Sejm PRL [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645]. W 1969 r. ukończył Międzywojewódzką Szkołę Partyjną przy KW PZPR Katowice [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645]. Prawdopodobnie funkcję członka Egzekutywy KW PZPR w Bielsku-Białej przestał pełnić 18.12.1979 r. [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, sygn. 1/I/t-5, k. 203]. W okresie 01.03.1982-29.02.1984 mógł pełnić funkcję starszego instruktora ROPP w Oświęcimiu [AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645].
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Egzekutywa | KW | Bielsko-Biała | PZPR | 18-01-1978 | AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, sygn. 1/I/t-2, k. 190 | |
I Sekretarz | brak danych | KZ Zakładów Chemicznych "Oświęcim" | Oświęcim | PZPR | 01-06-1980 | 31-08-1981 | AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645 |
Kierownik | MOPIW | KM | Oświęcim | PZPR | 01-09-1981 | 28-02-1982 | AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645 |
Zastępca Kierownika | ROPP w Oświęcimiu | KW | Bielsko-Biała | PZPR | 01-03-1982 | 29-02-1984 | AP Kat, KW PZPR Bielsko-Biała, teczka osobowa, sygn. 645 |