Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Minicki
Miejsce urodzenia: Zakrzówek
Data urodzenia: 11-10-1943
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Kazimiera
Członek PZPR od 29.05.1965 r. (względnie 15.05.1965 – rozbieżne dane)
Członek ZMS od 15.10.1959, był m. in. sekretarzem organizacyjnym KP ZMS w Kraśniku (1.04.1964 – 1.02.1965), zastępcą kierownika Wydziału Młodzieży Robotniczej ZM ZMS w Lublinie (1.02.1965 – 25.08.1967), zastępcą kierownika Wydziału Młodzieży Robotniczej ZW ZMS w Lublinie (1.07.1968 – 31.01.1969).
W latach 1959 – 1960 robotnik w Powiatowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Terenowego w Kraśniku, w 1964 pracownik Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kraśniku, w latach 1969 – 1972 pracownik Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Pracy w Lublinie.
Zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału ds. Wyznań (1.01.1976 – 31.05.1978).
Wykształcenie: wyższe prawnicze, Wydział Prawa i Administracji UMCS.
Przeszkolenie partyjne:
1) Centralna Szkoła Komsomołu w Moskwie (26.08.1967 – 30.06.1968 lub 15.08.1967 – 15.07.1968),
2) ANS przy KC KPZR w Moskwie (pocz. lat 80-tych).
Pełnił funkcje: członka Egzekutywy od 1980 i sekretarza POP od 1964 (brak bliższych informacji).
Występujące w źródłach rozbieżności dotyczące przebiegu kariery partyjnej dotyczą pracy na stanowiskach:
1) starszego instruktora KP PZPR w Lublinie, jako końcowa występuje też data 30.11.1973,
2) sekretarza organizacyjnego KP PZPR w Białej Podlaskiej, jako początkowa występuje też data 1.12.1973,
3) sekretarza KM PZPR w Białej Podlaskiej, jako początkowa występuje też data 1.07.1978,
4) I Sekretarza Komitetu Środowiskowego Spółdzielni Pracy w Lublinie, jako końcowa występuje też data 15.07.1989.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruktor | Komitet Powiatowy | Lublin | PZPR | 01-10-1972 | 31-12-1972 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1/358; ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1492 | |
Starszy Instruktor | Komitet Powiatowy | Lublin | PZPR | 01-01-1973 | 18-12-1973 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1/358; ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1492 | |
Sekretarz | Podstawowa Organizacja Partyjna przy Komitecie Powiatowym | Lublin | PZPR | 13-03-1973 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1/358; ŁAD, KW PZPR Lublin,1/1492 | ||
Sekretarz Organizacyjny | Komitet Powiatowy | Biała Podlaska | PZPR | 19-12-1973 | 31-05-1975 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1/358; ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1492 | |
Zastępca Kierownika Ds. Ewidencji | Wydział Organizacyjny | Komitet Wojewódzki | Biała Podlaska | PZPR | 01-06-1975 | 31-12-1975 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1/358; ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1492; APL O/Radzyń Podl., KW PZPR Biała Podlaska, 1318 |
Sekretarz | Komitet Miejski | Biała Podlaska | PZPR | 01-06-1978 | 20-07-1982 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1/358; ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1492 | |
Instruktor | Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej | Lublin | PZPR | 21-07-1982 | 30-09-1982 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1/358; ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1492 | |
I Sekretarz | Komitet Środowiskowy Spółdzielni Pracy | Lublin | PZPR | 01-10-1982 | 31-12-1989 | ŁAD, KW PZPR Biała Podlaska, 1,358; ŁAD, KW PZPR Lublin, 1/1492 |