Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Mirosław
Nazwisko: Reguła
Miejsce urodzenia: Żuków
Data urodzenia: 05-08-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Nazwisko: Reguła
Miejsce urodzenia: Żuków
Data urodzenia: 05-08-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
W PZPR od 1966. Zastępca przewodniczącego GRN. Zmarł 15.07.1989 w trakcie pełnienia funkcji partyjnej.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretarz | brak | KG | Nowe Miasto Lubawskie | PZPR | 01-10-1977 | 24-01-1982 | AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, 1726/468, Akta osobowe; AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, 1726/130, Protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR wraz z załącznikami, 13.07-22.09.1977, k. 240, 311. |
Członek | WKR | KW | Toruń | PZPR | 22-06-1981 | AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, 1726/17, Protokół Wojewódzkiej Konferencji Programowo-Wyborczej PZPR wraz z załącznikami,17 i 22.06.1981, k. 234-235. | |
I Sekretarz | brak | KG | Nowe Miasto Lubawskie | PZPR | 25-01-1982 | 15-07-1989 | AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, 1726/468, Akta osobowe; AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, 1726/147, Protokoły posiedzeń Egzekutywy KW PZPR wraz z załącznikami, 07.01-27.03.1982, k. 115, 158. |
Zastępca Członka | Plenum | KW | Toruń | PZPR | 12-01-1984 | AP Toruń, KW PZPR w Toruniu, 1726/23, Załączniki do protokołu Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR, 12.01.1984, k. 364. |