Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Władysław
Nazwisko: Chądzyński
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 15-01-1924
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Nazwisko: Chądzyński
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 15-01-1924
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
W okresie 23.11.1946-12.04.1947 IV Kurs Specjalny przy WUBP w Szczecinie; 30.11.1959-04.12.1959 kurs po linii Wydziału III Departamentu II MSW.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | DRAWSKO POMORSKIE | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | - | 22-10-1946 |
|
||||||
PUBP | DRAWSKO POMORSKIE | REFERAT V | REFERENT | - | 12-04-1947 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA OFICERSKA | SŁUCHACZ | - | 29-01-1948 | |||||||
WUBP | SZCZECIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-04-1949 | |||||||
PUBP | WAŁCZ | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1949 | |||||||
PUBP | ZŁOTÓW | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-12-1949 | |||||||
PUBP | BIAŁOGARD | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA P.O. SZEFA | - | 01-08-1951 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 20-03-1952 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V "B" | REFERENT | - | 01-04-1952 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V "A" | REFERENT | - | 15-04-1952 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA II | STARSZY REFERENT P.O. KIEROWNIKA | - | 01-08-1953 | |||||||
WUBP | KOSZALIN | GRUPA INSTRUKTORSKA | INSTRUKTOR DS. SZKOLENIA ZAWODOWEGO | - | 01-09-1954 | |||||||
WUdsBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA II | STARSZY INSTRUKTOR | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 01-11-1955 | |||||||
WUdsBP | KOSZALIN | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA II | STARSZY OFICER SZKOLENIOWIEC | - | 01-04-1956 | 31-12-1956 | ||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 17-02-1959 | |||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ II | KIEROWNIK GRUPY | - | 15-07-1964 | |||||||
KW MO | KOSZALIN | WYDZIAŁ II | ZASTĘPCA NACZELNIKA | mjr | 16-10-1971 | 31-05-1975 |