Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Czetowicz
Miejsce urodzenia: Lida
Data urodzenia: 23-03-1944
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Bronisława
W okresie od 12.04.1967 do 30.06.1967 praktyka kontrwywiadowcza w 11 Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego. Od 17.04.1972 do 8.06.1978 zabezpieczał kontrwywiadowczo 6 Pułk Łączności Wojsk Lotniczych w Śremie.
Od 15.09.1980 do 27.06.1981 kurs akademicki KGB ZSRS. Od 15.12.1986 do 21.02.1987 kurs oficerów Zarządów WSW WL, WOPK i MW w Centrum Doskonalenia Lotnictwa w Dęblinie. Od 15.10.1987 do 18.12.1987 kurs przeszkolenia oficerów WSW szczebla operacyjnego w Wojskowej Akademii Politycznek w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | KURS DOSKONALENIA OFICERÓW KONTRWYWIADU | SŁUCHACZ | 01-10-1966 |
|
|||||||
ODDZIAŁ WSW LO | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 11 DYWIZJI LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W ŚWIDWINIE | POMOCNIK SZEFA | 04-07-1967 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 3 BRANDENBURSKIEJ DYWIZJI LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W ŚWIDWINIE | POMOCNIK SZEFA DS. KONTRWYWIADU | 29-04-1968 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 3 BRANDENBURSKIEJ DYWIZJI LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W ŚWIDWINIE | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 10-07-1969 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | ODDZIAŁ WSW SZKÓŁ LOTNICZYCH W RADOMIU, 4 PUŁK ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 16-07-1971 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ I | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 17-04-1972 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 3 BRANDENBURSKIEJ DYWIZJI LOTNICTWA SZTURMOWO-ROZPOZNAWCZEGO W ŚWIDWINIE | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 08-06-1978 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | ODDZIAŁ III, WYDZIAŁ I | STARSZY OFICER | 01-04-1980 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 3 BRANDENBURSKIEJ DYWIZJI LOTNICTWA SZTURMOWO-ROZPOZNAWCZEGO W ŚWIDWINIE | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 01-06-1980 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 4 DYWIZJI LOTNICTWA MYŚLIWSKIEGO W MALBORKU | P.O. ZASTĘPCY SZEFA | 24-07-1981 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 3 BRANDENBURSKIEJ DYWIZJI LOTNICTWA SZTURMOWO-ROZPOZNAWCZEGO W ŚWIDWINIE | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 07-12-1981 | ||||||||
ZARZĄD WSW WL | POZNAŃ | WYDZIAŁ WSW 2 BRANDENBURSKIEJ DYWIZJI LOTNICTWA MYŚLIWSKO-SZTURMOWEGO W PILE | ZASTĘPCA SZEFA | płk | 15-07-1983 | 31-07-1990 |