Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Łyżwa
Miejsce urodzenia: Biała
Data urodzenia: 25-04-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Ewa
W PZPR od 1967 r.; od 1.04.1975 do 30.06.1975 r. był zatrudniony w Zarządzie Wojewódzkim ZMS w Poznaniu; ukończył 2- letnie studia podyplomowe w Moskiewskiej Wyższej Szkole Partyjnej; od 1.10.1972 do 31.03.1975 r. był zatrudniony w KP PZPR Piła-Trzcianka; do 4.02.1987 r. był zatrudniony jako z-ca kierownika Wydziału Ideologicznego i Informacji w KW PZPR w Pile. Było to ostatnie stanowisko w PZPR. Źródło: AP Poznań O/Piła, KW PZPR w Pile, 107, k. 2; tamże 125,128; Tamże 129, k. 54,67; tamże, świadectwo pracy 811-812, k. 342.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretarz | KM | Trzcianka | PZPR | 01-07-1975 | 31-08-1977 | AP Poznań O/Piła, KW PZPR w Pile, świadectwo pracy 811-812, k. 342; PZPR w województwie pilskim 1975-1986, opr. W. Nowak, s. 260. | |
I Sekretarz | KMG | Mirosławiec | PZPR | 01-09-1977 | 31-07-1983 | AP Poznań O/Piła, KW PZPR w Pile, 107, k. 2; tamże 129, k. 54,67; tamże, świadectwo pracy 811-812, k. 342; PZPR w województwie pilskim 1975-1986, opr. W. Nowak, s. 260. |