Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Marian
Nazwisko: Bagiński
Miejsce urodzenia: GOŁONÓG
Data urodzenia: 26-10-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko: Bagiński
Miejsce urodzenia: GOŁONÓG
Data urodzenia: 26-10-1923
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
W okresie 07.09.1950-07.08.1951 Roczna Szkoła Oficerska w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ I, SEKCJA VI | MŁODSZY REFERENT | - | 01-07-1948 |
|
||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ I, SEKCJA II | MŁODSZY REFERENT | - | 01-04-1949 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ I, SEKCJA II | REFERENT | - | 01-09-1949 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT I, WYDZIAŁ II, SEKCJA III | MŁODSZY REFERENT | - | 08-08-1951 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ I, SEKCJA VI | STARSZY REFERENT | - | 01-03-1952 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 01-03-1952 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ I, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-05-1952 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA X | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1953 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IX, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 01-02-1953 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-09-1954 | |||||||
WUdsBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA V | REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
PUdsBP | WAŁBRZYCH | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-10-1955 | 31-12-1956 | ||||||
KP MO | WAŁBRZYCH | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 15-02-1962 | |||||||
KMiP MO | WAŁBRZYCH | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "W" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-10-1963 | |||||||
KP MO | ZŁOTORYJA | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-12-1964 | |||||||
KP MO | ZŁOTORYJA | KIEROWNICTWO | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | kpt. | 01-04-1967 | 06-05-1968 |