Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Koliński
Miejsce urodzenia: Zduńska Wola
Data urodzenia: 11-12-1924
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Wanda
Według karty ewidencyjnej oraz życiorysu od 5.1945 do 10.1945 służył w KM MO Wałbrzych (IPN Wr 061/3896 k. 392; IPN BU 0193/2548, rozdział I, k. 9). Według dokumentu z 26.01.1950 w okresie od 4.07.1945 do 27.10.1945 był milicjantem w KM MO Wałbrzych (IPN BU 0193/2548, rozdział II, k. 7).
Od 1.07.1948 do 14.11.1948 pełnił funkcję instruktora ogólnego Komitetu Miejskiego PPR Zduńska Wola. Od 15.11.1948 do 14.12.1948 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Gminnego PPR Zelów. Od 15.12.1948 do 14.01.1949 pełnił funkcję sekretarza Komitetu Gminnego PZPR Zelów. Od 15.01.1949 do 31.03.1949 pełnił funkcję instruktora Komitetu Powiatowego PZPR Opoczno.
Kursy i szkolenia:
W dniu 29.12.1950 egzamin z zajęć politycznych poziomu trudniejszego w WUBP Olsztyn. Od 16.09.1951 do 8.08.1952 Roczna Szkoła Partyjna przy Komitecie Centralnym PZPR Warszawa.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | MŁODSZY REFERENT | 12-04-1950 |
|
||||||||||
KOS MBP | GDAŃSK | WYDZIAŁ SZKOLENIA, KATEDRA POLITYCZNA | WYKŁADOWCA | 01-09-1952 | |||||||||||
KOS MBP | GDAŃSK | KATEDRA PRZEDMIOTÓW POLITYCZNYCH, CYKL EKONOMII | WYKŁADOWCA | chor. | 01-08-1953 | 28-02-1954 |