Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Cząstkiewicz
Miejsce urodzenia: Nieporęt
Data urodzenia: 21-11-1925
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Magdalena
Nazwisko: Cząstkiewicz
Miejsce urodzenia: Nieporęt
Data urodzenia: 21-11-1925
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Magdalena
Znany/a też jako:
Jan Cząstkiewicz
urodzony/a 21- 06-1925 Nieporęt
Imiona rodziców: Wincenty Julia
urodzony/a 21- 06-1925 Nieporęt
Imiona rodziców: Wincenty Julia
Według karty ewidencyjnej na stanowisko referenta PUBP Biskupiec został mianowany 28.03.1946. Wedlug karty ewidencyjnej na stanowisko referenta Sekcji III Wydziału III WUBP Olsztyn został mianowany 26.04.1946. Według karty ewidencyjnej na stanowisko starszego referenta Referatu Sanacji Sekcji II Wydziału III WUBP Olsztyn został mianowany 01.06.1948.
Kursy i szkolenia:
16.10.1945 - 28.03.1946 słuchacz Kursu w Centralnej Szkole MBP Łódź.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | POZNAŃ | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | 15-10-1945 |
|
|||||||
CS MBP | ŁÓDŹ | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | 21-11-1945 | ||||||||
WUBP | OLSZTYN | DO DYSPOZYCJI SZEFA | 07-02-1946 | |||||||||
PUBP | BISKUPIEC | BRAK DANYCH | REFERENT | 15-02-1946 | ||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | REFERENT | 15-04-1946 | ||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ III, SEKCJA II, REFERAT ,,SANACJI" | STARSZY REFERENT | 01-05-1948 | ||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | KIEROWNIK | 01-04-1950 | ||||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | KIEROWNIK | 01-08-1950 | ||||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT III, WYDZIAŁ III, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | 01-11-1950 | ||||||||
WUBP | SZCZECIN | DO DYSPOZYCJI SZEFA | 15-01-1952 | |||||||||
WUBP | SZCZECIN | WYDZIAŁ I, SEKCJA V | STARSZY REFERENT | por. | 15-02-1952 | 31-05-1952 |