Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Białczyński
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 14-05-1921
Imię ojca: Władysław
Prawnik (administratywista). W 1945 wstąpił do PPR (po zjednoczeniu w grudniu 1948 członek PZPR). Od 1945 do 1950 pracował w Spółdzielniach Księgarskich w Krakowie i Wrocławiu. Był też dyrektorem Wojewódzkiego „Domu Książki” we Wrocławiu. W latach 1951 – 1954 wizytator, a następnie dyrektor w Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego (brak bliższych danych). Przez okres 9 lat, począwszy od 1956 pełnił kierownicze stanowiska w radach narodowych. Do 1958 przewodniczący Prezydium MRN w Żyrardowie. Dalej, w latach 1958 – 1960 zastępca przewodniczącego Prezydium WRN w Warszawie. W okresie 1960 – 1965 przewodniczący Prezydium MRN w Płocku. Od sierpnia 1965 pracował w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS) na stanowisku radcy Prezesa. Natomiast w rok później, tj. 13.08.1966 został zatwierdzony na stanowisko dyrektora Generalnego w GUS.
Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygnatura: CK XX/18.455 (dawna: 7673);
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Podsekretarz Stanu | Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych | Warszawa | 12-05-1972 | 10-11-1983 | AAN, KC PZPR, CK XX/18.455; | ||
Prezes | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | Warszawa | 13-10-1981 | 10-11-1983 | AAN, KC PZPR, CK XX/14855; |