Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Leszek Wojciech
Nazwisko: Walczewski
Miejsce urodzenia: Działyń
Data urodzenia: 23-11-1950
Imię ojca: Witold
Imię matki: Józefa
Nazwisko: Walczewski
Miejsce urodzenia: Działyń
Data urodzenia: 23-11-1950
Imię ojca: Witold
Imię matki: Józefa
Kursy i szkolenia:
W okresie od 15.10.1973 do 14.11.1973 kurs dla nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Od 9.09.1974 do 8.05.1975 Roczna Szkoła Służby Bezpieczeństwa w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych MSW w Łodzi.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | MOGILNO | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | 01-06-1973 |
|
|||||||
KW MO | TORUŃ | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | 16-07-1973 | |||||||||
KMiP MO | TORUŃ | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR OPERACYJNY | 16-10-1973 | ||||||||
KMiP MO | TORUŃ | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "W" | OFICER | 01-02-1974 | ||||||||
KP MO | GOLUB-DOBRZYŃ | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | INSPEKTOR OPERACYJNY | 01-11-1974 | ||||||||
KW MO | TORUŃ | WYDZIAŁ III | INSPEKTOR | 01-06-1975 | ||||||||
KW MO | TORUŃ | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | 01-06-1975 | |||||||||
KW MO | TORUŃ | WYDZIAŁ III | STARSZY INSPEKTOR | 16-09-1976 | ||||||||
KW MO | TORUŃ | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | 31-08-1978 | |||||||||
WSO MSW | LEGIONOWO | TRZYLETNIE STACJONARNE STUDIA OFICERSKIE | SŁUCHACZ | 01-10-1978 | ||||||||
KW MO | TORUŃ | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | 24-03-1981 | |||||||||
KW MO | TORUŃ | WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | 01-04-1981 | ||||||||
KM MO | TORUŃ | REFERAT II | INSPEKTOR | 01-04-1983 | ||||||||
RUSW | TORUŃ | REFERAT II | INSPEKTOR | 01-08-1983 | ||||||||
RUSW | TORUŃ | REFERAT VI | STARSZY INSPEKTOR | 01-03-1986 | ||||||||
WUSW | TORUŃ | WYDZIAŁ VI | INSPEKTOR | 01-08-1986 | ||||||||
WUSW | TORUŃ | WYDZIAŁ OCHRONY KONSTYTUCYJNEGO PORZĄDKU PAŃSTWA | INSPEKTOR | kpt. | 01-11-1989 | 31-07-1990 |