Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Władysław
Nazwisko: Chęć
Miejsce urodzenia: TOMASZEWICE
Data urodzenia: 25-06-1921
Imię ojca: Karol
Imię matki: Maria
Nazwisko: Chęć
Miejsce urodzenia: TOMASZEWICE
Data urodzenia: 25-06-1921
Imię ojca: Karol
Imię matki: Maria
W okresie 23.03.1944-30.06.1955 oraz 17.05.1967-31.05.1977 służba w WP. ///
W okresie 30.03.1954-30.06.1955 kurs doskonalenia oficerów przy Akademii Wojskowo-Politycznej.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSI | MIŃSK MAZOWIECKI | WYDZIAŁ POLITYCZNY | SZEF WYDZIAŁU JEDNOCZEŚNIE ZASTĘPCA KOMENDANTA | - | 30-06-1955 |
|
||||||
KDOI | MIŃSK MAZOWIECKI | BRAK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. POLITYCZNYCH | - | 29-12-1955 | |||||||
KDO WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | BRAK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. POLITYCZNYCH | - | 01-02-1957 | |||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | BRAK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. POLITYCZNYCH | - | 27-06-1957 | |||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | BRAK | P.O. KOMENDANTA | - | 04-11-1960 | |||||||
OS WSW | MIŃSK MAZOWIECKI | BRAK | KOMENDANT | płk | 23-08-1962 | 16-05-1967 |