Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Leon
Nazwisko: Feuer
Miejsce urodzenia: PRZEMYŚL
Data urodzenia: 09-02-1909
Imię ojca: Chaim
Imię matki: Rebeka
Nazwisko: Feuer
Miejsce urodzenia: PRZEMYŚL
Data urodzenia: 09-02-1909
Imię ojca: Chaim
Imię matki: Rebeka
Znany/a też jako:
Leon Fojer
Delegowany służbowo: od 27.02.1949 do 5.03.1949 do Czechosłowacji; od 28.04.1952 do 2.05.1952 oraz od 7.09.1955 do 15.09.1955 do NRD.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, ODDZIAŁ PERSONALNY | INSTRUKTOR | - | 17-01-1945 |
|
||||||
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, SEKCJA PERSONALNA | ZASTĘPCA KIEROWNIKA | - | 20-04-1945 | |||||||
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, WYDZIAŁ PERSONALNY | STARSZY REFERENT | - | 18-06-1945 | |||||||
MBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ CENZURY WOJENNEJ, WYDZIAŁ PERSONALNY | KIEROWNIK | - | 25-07-1945 | |||||||
MBP | WARSZAWA | GŁÓWNY URZĄD CENZURY | ZASTĘPCA KIEROWNIKA | - | 22-01-1946 | |||||||
MBP | WARSZAWA | BIURO "B" | ZASTĘPCA DYREKTORA | - | 01-12-1946 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ VIII | NACZELNIK | - | 15-12-1947 | |||||||
MBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT II, WYDZIAŁ V | NACZELNIK | - | 01-06-1950 | |||||||
KdsBP | WARSZAWA | DEPARTAMENT IX, WYDZIAŁ II | NACZELNIK | mjr | 01-04-1955 | 31-03-1957 |