Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Janikowski
Miejsce urodzenia: ŁÓDŹ
Data urodzenia: 26-09-1913
Imię ojca: Michał
Imię matki: Julianna
W aktach znajdują się informacje, że od czerwca do sierpnia 1945 brał udział w tworzeniu (był szefem) PUBP w Żaganiu, skąd został przeniesiony do Jeleniej Góry. ///
17.10.1945 aresztowany za przywłaszczenie kosztowności znalezionych podczas rewizji u osób narodowości niemieckiej (raport z 23.11.1945, k. 51 akt sygn. IPN Wr 059/2925), a następnie zwolniony. Na podstawie wyroku z 13.09.1946 WSR we Wrocławiu uniewinniony – wg sądu, został fałszywie oskarżony przez podległego mu pracownika, agenta gestapo (skazany prawdopodobnie na karę śmierci). ///
Ze stanowiska zastępcy p.o. szefa PUBP we Wrocławiu zwolniony za nieudolność. ///
Z dniem 13.03.1951 oddelegowany do pracy w Centrali Sprzętu Szkutniczego i Sportowego we Wrocławiu; pełnił funkcję kierownika Sklepu Łowieckiego nr 19 we Wrocławiu.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS MBP | ŁÓDŹ | BRAK DANYCH | SŁUCHACZ | - | 22-02-1945 |
|
||||||
WUBP | WROCŁAW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 04-06-1945 | |||||||
PUBP | JELENIA GÓRA | KIEROWNICTWO | P.O. KIEROWNIKA | chor. | 15-07-1945 | 15-10-1945 | ||||||
PUBP | JELENIA GÓRA | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 17-01-1947 | |||||||
PUBP | BRZEG | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 20-01-1947 | |||||||
PUBP | WROCŁAW | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA P.O. SZEFA | - | 01-11-1947 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 15-02-1950 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ WIĘZIENNICTWA | INSPEKTOR | - | 15-02-1950 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | BRAK DANYCH | ODDELEGOWANY | - | 01-07-1951 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | REFERAT OCHRONY | KIEROWNIK RO PRZY RAFINERII METALI KOLOROWYCH | - | 01-02-1952 | |||||||
WUBP | WROCŁAW | WYDZIAŁ IV, REFERAT WOJSKOWY | KIEROWNIK RW NA OBIEKCIE ZAKŁADY METALOWE "ZAKRZÓW" | por. | 01-09-1954 | 31-03-1955 |