Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Ochociński
Miejsce urodzenia: NIECIECZ
Data urodzenia: 08-03-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Józefa
W okresie od 8.02.1945 do 30.11.1948 służba w KBW. Według wniosku o ponowne przyjęcie do służby z 1954, w lutym 1945 wstąpił na ochotnika do Wojska Polskiego, po zakończeniu działań wojennych skierowany na Szkołę Podoficerską, a następnie do Samodzielnego Pułku Ochrony Rządu. Od stycznia 1947 słuchacz Centralnej Szkoły MBP w Łodzi, a po jej ukończeniu żołnierz Zarządu Informacji KBW w Warszawie. Od 1.05.1947 do 1.11.1947 brał udział w walkach z UPA w okolicach Sanoka, Jasła, Krosna, Gorlic, Nowego Sącza i Nowego Targu oraz brał udział w przeprowadzaniu akcji "Wisła", tj. przesiedlaniu ludności ukraińskiej m.in. z okolic Krynicy, Dukli, Świętnicy. Po zwolnieniu ze służby w aparacie bezpieczeństwa w listopadzie 1948 (wg wniosku o ponowne przyjęcie do służby, powodem zwolnienia było zatajenie przez funkcjonariusza informacji, iż jego ojciec posiadał 30 ha ziemi) pracował "po linii PGR", początkowo w województwie wrocławskim, a od 1952 w ochronie PGR w Ornecie; jednocześnie był „rezydentem” Wydziału IV WUBP w Olsztynie (brak bliższych danych). Według wniosku o przeniesienie z 23.05.1956, od lutego 1956 pełnił obowiązki kierownika Sekcji VI "A" Wydziału IV WUdsBP w Olsztynie. Według charakterystyki służbowej z 2.01.1963, zdjęty ze stanowiska zastępcy komendanta ds. bezpieczeństwa KPMO w Barczewie na własną prośbę - wpływ na rezygnację miała charakterystyka służbowa z 1963, w której zarzucano W. Ochocińskiemu rozluźnienie dyscypliny pracy oraz niedociągnięcia organizacyjne: "Kpt. Ochociński prowadząc osobiście pracę po linii zwalczania wrogiej działalności kleru zbyt mało w ostatnim roku poświęcał czasu na właściwą kontrolę i organizację pracy po innych nie mniej ważnych odcinkach pracy operacyjnej".
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZI KBW | WARSZAWA | ODDZIAŁ IV | SEKRETARZ | - | 28-01-1948 |
|
||||||
ZI KBW | WARSZAWA | WYDZIAŁ INFORMACJI SZKOŁY OFICERSKIEJ KBW | OFICER ŚLEDCZY | chor. | 01-04-1948 | 15-12-1948 | ||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | STARSZY REFERENT | - | 16-03-1954 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | INSPEKTORAT WIEJSKI, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-09-1954 | |||||||
WUdsBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VI "A" | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VI "A" | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
WUdsBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VI "A" | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-05-1956 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KP MO | BARCZEWO | P.O. ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-11-1957 | ||||||||
KP MO | BARCZEWO | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-02-1958 | ||||||||
KW MO | OLSZTYN | WYDZIAŁ III | KIEROWNIK GRUPY | kpt. | 01-05-1963 | 15-08-1972 |