Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Jan
Nazwisko: Czapiga
Miejsce urodzenia: ŻARÓWKA
Data urodzenia: 03-03-1923
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Katarzyna
Nazwisko: Czapiga
Miejsce urodzenia: ŻARÓWKA
Data urodzenia: 03-03-1923
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Katarzyna
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | MIELEC | BRAK DANYCH | WARTOWNIK | - | 15-05-1945 |
|
||||||
PUBP | MIELEC | BRAK DANYCH | REFERENT | brak danych | 02-10-1945 | 01-06-1947 | ||||||
PUBP | MIELEC | REFERAT IV | REFERENT | - | 01-11-1948 | |||||||
PUBP | MIELEC | REFERAT IV | STARSZY REFERENT | - | 01-03-1951 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNA SZKOŁA KIEROWNICTWA | SŁUCHACZ | - | 15-09-1951 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | - | 08-08-1952 | |||||||
PUBP | PRZEWORSK | KIEROWNICTWO | SZEF | - | 15-09-1952 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-11-1953 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA III | KIEROWNIK | - | 15-03-1954 | |||||||
WUBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ IV, SEKCJA VII | KIEROWNIK | - | 01-09-1954 | |||||||
WUdsBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ IX, REFERAT B.K. | STARSZY REFERENT | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 01-10-1955 | |||||||
WUdsBP | RZESZÓW | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ III | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | RZESZÓW | WYDZIAŁ III, GRUPA II | KIEROWNIK | - | 01-01-1959 | |||||||
KP MO | MIELEC | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "T" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 01-04-1961 | |||||||
KP MO | MIELEC | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "T" | STARSZY OFICER | - | 01-04-1967 | |||||||
KP MO | MIELEC | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | kpt. | 01-07-1971 | 30-09-1971 |