Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Edmund
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: KOSTRZYN
Data urodzenia: 09-10-1926
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonina
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: KOSTRZYN
Data urodzenia: 09-10-1926
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonina
W okresie 19.09.1947-25.09.1949 służba w KBW w w Kielcach.
Kursy i szkolenia: 17.09 - 06.12.1969 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ I, SEKCJA I | MŁODSZY REFERENT | - | 15-10-1949 |
|
||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA I | REFERENT | - | 01-07-1950 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA II | REFERENT | - | 01-11-1950 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA II | STARSZY REFERENT | - | 01-11-1951 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-01-1952 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ KADR, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-11-1954 | |||||||
WUdsBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA I | STARSZY OFICER KADROWIEC | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA, SEKCJA KADR DS. BEZPIECZEŃSTWA | KIEROWNIK | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | BRAK | SŁUŻBA W MO | - | 01-11-1957 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | INSPEKTORAT KIEROWNICTWA JEDNOSTEK BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR | - | 01-10-1961 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | SAMODZIELNA SEKCJA KADR I SZKOLENIA | INSPEKTOR | - | 01-03-1962 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | SAMODZIELNA SEKCJA KADR I SZKOLENIA | KIEROWNIK | - | 01-03-1965 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 15-01-1967 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ "C", SEKCJA I | KIEROWNIK JEDNOCZEŚNIE ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 15-07-1967 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ "C" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-01-1973 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ IV | ZASTĘPCA NACZELNIKA | mjr | 01-11-1974 | 30-05-1977 |