Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Duda
Miejsce urodzenia: Grabki Duże
Data urodzenia: 22-06-1921
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
urodzony/a 27- 06-1921
Według karty ewidencyjnej 01.08.1944 został przyjęty na stanowisko milicjanta KW MO w Kielcach (IPN Ki 104/1 k. 694). Według karty ewidencyjnej na stanowisko funkcjonariusza Plutonu Ochrony Komendantury WUPB w Kielcach został mianowany 01.11.1944 (IPN Ki 104/1 k. 694). W okresie 01.06.1957 - 31.03.1967 pełnił funkcję inspektora Kierownictwa Jednostek Bezpieczeństwa KW MO w Kielcach. W okresie 01.04. - 31.08.1967 pełnił funkcję inspektora Inspektoratu Kierownictwa Służby Bezpieczeństwa.
Kursy i szkolenia:
W okresie 20.10.1947 - 19.11.1947 słuchacz Kursu Aktywu Wojewódzkiego w CW MBP w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | KIELCE | PLUTON OCHRONY | FUNKCJONARIUSZ | 01-08-1944 |
|
|||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | MŁODSZY REFERENT | 01-06-1946 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | REFERENT | 01-04-1947 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ III, REFERAT "A", SEKCJA II | STARSZY REFERENT | 01-06-1948 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ III, SEKCJA II | KIEROWNIK | 01-01-1950 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ III, SEKCJA IV | KIEROWNIK | 01-06-1950 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 15-10-1951 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | WYDZIAŁ DO WALKI Z BANDYTYZMEM | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 15-08-1954 | ||||||||||||||
WUdsBP | KIELCE | WYDZIAŁ III | ZASTĘPCA NACZELNIKA | 01-04-1955 | ||||||||||||||
OS KdsBP | WARSZAWA | WYŻSZA SZKOŁA PODWYŻSZANIA KWALIFIKACJI AKTYWU KIEROWNICZEGO | SŁUCHACZ | 01-09-1955 | ||||||||||||||
WUBP | KIELCE | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | 16-12-1956 | |||||||||||||||
KP MO | KIELCE | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | brak danych | 01-01-1957 | 31-05-1957 | |||||||||||||
KW MO | KIELCE | WYDZIAŁ "W" | NACZELNIK | ppłk | 01-09-1967 | 15-09-1978 |