Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dzierzgowski
Miejsce urodzenia: BYTYŃ
Data urodzenia: 09-11-1926
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Joanna
Nazwisko: Dzierzgowski
Miejsce urodzenia: BYTYŃ
Data urodzenia: 09-11-1926
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Joanna
W okresie od 9.01.1968 do 29.03.1968 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa.
W okresie od 11.11.1946 do 7.09.1948 służba w KBW Warszawa (także Szkoła Podoficerska KBW).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ MIEJSKI, REFERAT IV | REFERENT | - | 01-10-1948 |
|
||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA II | REFERENT | - | 01-01-1949 | |||||||
WUBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA I | REFERENT | - | 15-06-1950 | |||||||
WUBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA I | STARSZY REFERENT P.O. KIEROWNIKA | - | 01-08-1950 | |||||||
WUBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ PERSONALNY, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-04-1951 | |||||||
WUBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ PERSONALNY | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-01-1952 | |||||||
WUBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ KADR | P.O. NACZELNIKA | - | 01-12-1952 | |||||||
WUBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ KADR | NACZELNIK | - | 01-11-1954 | |||||||
WUdsBP | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-04-1955 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | BRAK | SŁUŻBA W MO | - | 28-11-1956 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ IV | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-11-1964 | |||||||
KW MO | ZIELONA GÓRA | WYDZIAŁ IV | NACZELNIK | płk | 01-06-1965 | 31-07-1985 |