Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Czopek
Miejsce urodzenia: KORABNIKI
Data urodzenia: 01-01-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Nazwisko: Czopek
Miejsce urodzenia: KORABNIKI
Data urodzenia: 01-01-1925
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia
Znany/a też jako:
Tadeusz Czopek
urodzony/a 01- 01-1925 DĄBROWA TARNOWSKA
urodzony/a 01- 01-1925 DĄBROWA TARNOWSKA
W 1952 brał udział w akcjach przeciwko oddziałowi Jana Sałapatka pseud. "Orzeł" na terenie Zawoi, Sidzinie i Zubrzycy Górnej jako kierownik grupy operacyjnej.
Kursy i szkolenia: W okresie 29.03.1947 – 10.06.1947 słuchacz IX Kursu Szkoły Specjalnej przy WUBP w Krakowie. W okresie 05.10.1953 - 18.11.1953 słuchacz Kursu Szefów i Zastępców Szefów PUBP w OS MBP w Warszawie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | KRAKÓW | KOMENDANTURA | WARTOWNIK | - | 12-06-1945 |
|
||||||
PUBP | BRZESKO | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | - | 11-06-1947 | |||||||
PUBP | BRZESKO | REFERAT I | MŁODSZY REFERENT | - | 01-10-1947 | |||||||
PUBP | BRZESKO | REFERAT I | REFERENT | - | 01-04-1949 | |||||||
PUBP | BRZESKO | REFERAT I | STARSZY REFERENT | - | 01-12-1949 | |||||||
PUBP | NOWY TARG | KIEROWNICTWO | STARSZY REFERENT | - | 01-02-1951 | |||||||
PUBP | DĄBROWA TARNOWSKA | KIEROWNICTWO | ZASTĘPCA SZEFA | - | 01-03-1952 | |||||||
PUBP | DĄBROWA TARNOWSKA | KIEROWNICTWO | SZEF | - | 01-04-1954 | |||||||
WUdsBP | KRAKÓW | DELEGATURA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, KIEROWNICTWO | KIEROWNIK | - | 01-04-1955 | |||||||
KP MO | TARNÓW | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KP MO | TARNÓW | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA "T" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | - | 15-06-1964 | |||||||
KW MO | KRAKÓW | WYDZIAŁ "T", SEKCJA I "B" | STARSZY OFICER TECHNIKI OPERACYJNEJ | kpt. | 01-07-1969 | 31-05-1971 |