Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Imiona: Janusz Antoni
Nazwisko: Zaniewicz
Miejsce urodzenia: Łuków
Data urodzenia: 10-01-1946
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Modesta
Nazwisko: Zaniewicz
Miejsce urodzenia: Łuków
Data urodzenia: 10-01-1946
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Modesta
Członek PZPR od 1976. Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej "Zgoda" w Bolesławowie.
Źródła: AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Skarszewach, 2677/4, b.p.; Tamże, 2677/7, b.p.; Tamże, 2677/10, b.p.; Tamże, 2677/11, b.p.; Tamże, 2677/12, b.p.; Tamże, 2677/13, b.p.; Tamże, 2677/24, b.p.; Tamże, 2677/25, b.p.; Tamże, 2677/26, b.p.; Tamże, 2677/27, b.p.; Tamże, 2677/28, b.p.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | Komisja Rolna | Komitet Miejsko-Gminny | Skarszewy | PZPR | 10-12-1979 | AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Skarszewach, 2677/21, b.p. | |
Członek | brak | Komitet Miejsko-Gminny | Skarszewy | PZPR | 29-12-1979 | AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Skarszewach, 2677/4, b.p.; Tamże, 2677/7, b.p.; Tamże, 2677/10, b.p.; Tamże, 2677/11, b.p.; Tamże, 2677/12, b.p.; Tamże, 2677/13, b.p. | |
Członek | Egzekutywa | Komitet Miejsko-Gminny | Skarszewy | PZPR | 13-05-1981 | 8-12-1983 | AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Skarszewach, 2677/7, b.p.; Tamże, 2677/12, b.p.; Tamże, 2677/24, b.p.; Tamże, 2677/25, b.p.; Tamże, 2677/27, b.p. |
Zastępca Przewodniczącego | Komisja Rolna | Komitet Miejsko-Gminny | Skarszewy | PZPR | 28-07-1981 | AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Skarszewach, 2677/12, b.p. | |
Sekretarz Ds. Rolnych | Komitet Miejsko-Gminny | Skarszewy | PZPR | 08-12-1983 | 10-01-1985 | AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Skarszewach, 2677/7, b.p.; Tamże, 2677/13, b.p.; Tamże, 2677/26, b.p.; Tamże, 2677/27, b.p.; Tamże, 2677/28, b.p. | |
Przewodniczący | Komisja Rolna | Komitet Miejsko-Gminny | Skarszewy | PZPR | 27-02-1984 | AP Gdańsk o. Gdynia, KM-G PZPR w Skarszewach, 2677/13, b.p.; Tamże, 2677/26, b.p. |