Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Hernas
Miejsce urodzenia: RĄBLÓW
Data urodzenia: 31-03-1928
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Józefa
urodzony/a 31- 03-1928 RĄBLÓW
Imiona rodziców: Antoni Józefa
W okresie od 20.09.1949 do 15.08.1952 brał udział w działaniach operacyjnych przeciwko oddziałom partyzantów podziemia niepodległościowego pod dowództwem ps. "Pakos", "Burta", "Mojżesz", "Wronka", "Szabelski", "Kulawy",
"Kobylarz" i "Markowski". Od 9.11.1959 do 13.11.1959 kurs kontrwywiadowczy w Departamencie Kadr i Szkolenia MSW w Warszawie. Od 10.11.1958 do 15.12.1960 szkolenie wojskowe w Departamencie Kadr i Szkolenia MSW w Warszawie. Od 17.09.1962 do 25.02.1963 szkolenie w zakresie prowadzenia niektórych czynności dochodzeniowych w KW MO w Lublinie. Od 9.01.1968 do 29.03.1968 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa w Departamencie Szkolenia i Wydawnictw MSW w Warszawie. Pracując na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału "C" KW MO w Lublinie pełnił jednocześnie obowiązki kierownika Sekcji I tego wydziału. Od 20.04.1974 do 5.09.1974 delegowany służbowo do Wydziału III KW MO w Lublinie w celu wykonania zleconych czynności p.o. naczelnika Wydziału. Od 21.07.1978 do 31.01.1979 kierownik grupy operacyjno-śledczej KW MO w Zamościu.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | ZAMOŚĆ | REFERAT V | MŁODSZY REFERENT | - | 20-09-1949 |
|
||||||
PUBP | ŁUKÓW | REFERAT I | REFERENT | - | 01-07-1950 | |||||||
WUBP | LUBLIN | WYDZIAŁ I, REFERAT IV | REFERENT | - | 01-01-1951 | |||||||
WUBP | LUBLIN | WYDZIAŁ I, SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | - | 01-10-1952 | |||||||
WUBP | LUBLIN | WYDZIAŁ I, SEKCJA III | STARSZY REFERENT | - | 01-08-1953 | |||||||
WUBP | LUBLIN | WYDZIAŁ III, SEKCJA III | P.O. KIEROWNIKA | - | 01-11-1953 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | ROCZNY KURS PRZESZKOLENIA OFICERÓW | SŁUCHACZ | - | 01-09-1954 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | DO DYSPOZYCJI KIEROWNIKA | - | 31-12-1954 | ||||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ I, SEKCJA IV | STARSZY REFERENT | - | 01-01-1955 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | KIEROWNIK | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | LUBLIN | WYDZIAŁ II, SEKCJA I | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ II | STARSZY OFICER OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ II | KIEROWNIK GRUPY | - | 01-03-1966 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ II, GRUPA V | KIEROWNIK | - | 01-04-1967 | |||||||
KW MO | LUBLIN | WYDZIAŁ "C" | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-11-1967 | |||||||
KW MO | ZAMOŚĆ | WYDZIAŁ "C" | NACZELNIK | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | ZAMOŚĆ | WYDZIAŁ III "A" | NACZELNIK | ppłk | 01-09-1979 | 31-01-1982 |