Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Włodzimierz
Nazwisko: Szymański
Miejsce urodzenia: Sępólno
Data urodzenia: 19-11-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Otylia
Nazwisko: Szymański
Miejsce urodzenia: Sępólno
Data urodzenia: 19-11-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Otylia
W okresie od 18.09.1968 do 30.08.1972 zawodowa służba wojskowa poza wojskowymi organami bezpieczeństwa.
Od 15.11.1972 do 15.05.1973 kurs przekwalifikowania oficerów zwiadu WOP w Ośrodku Szkolenia WOP w Kętrzynie. W dniu 7.03.1980 ukończył studia magisterskie na Wydziale Polityczno-Prawnym ASW w Warszawie. Od 3.05.1985 do 30.05.1985 kurs doskonalący dla kadry kierowniczej w Centralnym Ośrodku Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSW | WARSZAWA | DO DYSPOZYCJI | 31-08-1972 |
|
||||||||
DOWÓDZTWO WOP | KŁODZKO | 5 SUDECKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W KUDOWIE-SŁONEM | KONTROLER | 16-10-1972 | ||||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ WSW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW W GLIWICACH | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 20-11-1973 | ||||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ WSW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW W KŁODZKU | POMOCNIK SZEFA | 01-07-1977 | ||||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ WSW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW W KŁODZKU | STARSZY OFICER | 01-04-1979 | ||||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | BRAK DANYCH | STARSZY OFICER | 01-08-1980 | ||||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | ODDZIAŁ WSW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW W WARSZAWIE | STARSZY OFICER | 15-03-1983 | ||||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ WSW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW W BIAŁYMSTOKU | P.O. SZEFA | 10-06-1983 | ||||||||
Z WSW JW MSW | WARSZAWA | WYDZIAŁ WSW JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW W BIAŁYMSTOKU | SZEF | ppłk | 10-06-1984 | 31-07-1990 |