Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Wiśniewski
Miejsce urodzenia: Lubieniec
Data urodzenia: 15-07-1947
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Janina
Członek PZPR od 24.10.1966 r. lub od 1968 r. - rozbieżności w materiałach źródłowych.
Przebieg pracy zawodowej (wybrane stanowiska):
1) 06.02.1970-13.041970 - Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe - Lublin - kierownik sklepu
2) 01.1973-15.06.1980 - Urząd Gminy - Kraśnik - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
3) 16.06.1980-10.07.1985 - Urząd Gminy - Wilkołaz - Naczelnik
4) 11.07.1985-30.04.1989 - Urząd Gminy - Kraśnik - Sekretarz
W 1976 r. ukończył zawodowe studia na UMCS w Lublinie: mgr administracji.
Był kierownikiem GOPIW.
Źródła: Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Lublin 1/2754; AP Lublin, KW PZPR Lublin: 1267/3162, Wykaz-skorowidz kadry nomenklatury.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekretarz | Podstawowa Organizacja Partyjna-Urząd Gminy | Kraśnik | PZPR | 1973 | 1974 | Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Lublin 1/2754; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3162 | |
Sekretarz | Komitet Gminny | Kraśnik | PZPR | 1974 | Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Lublin 1/2754; AP Lublin, KW PZPR Lublin 1267/3162 | ||
I Sekretarz | Komitet Gminny | Kraśnik | PZPR | 01-05-1989 | 15-10-1989 | Archiwum Rotacyjne ,,ŁAD", KW PZPR Lublin 1/2754 |