Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Bartkiewicz
Miejsce urodzenia: Dobrawola
Data urodzenia: 08-02-1941
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Kazimiera
22.11.1989-31.07.1990 służba w MO.
Do 1971 zajmował się zagadnieniami dot. problematyki pionu II. Wg opinii służbowej z 10.12.1969: „Pracuje po zagadnieniu pionu II-go i Kontroli Ruchu Granicznego. (…) Dużo pracował nad rozpoznaniem styków cudzoziemców z NRF, jak też wokół rodzin osób zbiegłych do krajów kapitalistycznych. W wyniku dość wnikliwej pracy ujawnił zamiar ucieczki dwóch znanych nam młodych ludzi za granicę. Osoby te zostały zarejestrowane i poczynił odpowiednie przedsięwzięcia w niedopuszczeniu do spełniania ich zamiaru. Od 1972 zajmował się zagadnieniami dot. problematyki pioniu III. 31.03-16.04.1965 kurs dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SB; 2.09.1971-18.07.1972 Szkoła Oficerska Służby Bezpieczeństwa w CW MSW w Legionowie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP MO | MŁAWA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-03-1965 |
|
||||||
KP MO | OSTRÓW MAZOWIECKA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 31-08-1966 | |||||||
KP MO | OSTRÓW MAZOWIECKA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1967 | |||||||
KP MO | WĘGRÓW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | OFICER | - | 01-04-1969 | |||||||
KP MO | WĘGRÓW | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-09-1972 | |||||||
KW MO | SIEDLCE | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-06-1975 | ||||||||
KW MO | OSTROŁĘKA | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 01-07-1975 | ||||||||
KW MO | OSTROŁĘKA | WYDZIAŁ II | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-07-1975 | |||||||
KW MO | OSTROŁĘKA | WYDZIAŁ II | KIEROWNIK SEKCJI | - | 16-12-1978 | |||||||
KW MO | OSTROŁĘKA | WYDZIAŁ "C" | STARSZY INSPEKTOR | - | 01-11-1980 | |||||||
KW MO | OSTROŁĘKA | WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO, SEKCJA "C" | KIEROWNIK | - | 01-08-1982 | |||||||
WUSW | OSTROŁĘKA | BRAK | SŁUŻBA W MO | - | 16-09-1983 | |||||||
WUSW | OSTROŁĘKA | WYDZIAŁ POLITYCZNO-WYCHOWACZY, KLUB EMERYTÓW I RENCISTÓW MO | STARSZY INSPEKTOR | mjr | 01-12-1985 | 21-11-1989 |