Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stefan
Nazwisko: Strzelczyk
Miejsce urodzenia: ORZECHOWO
Data urodzenia: 08-07-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Nazwisko: Strzelczyk
Miejsce urodzenia: ORZECHOWO
Data urodzenia: 08-07-1924
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
W okresie od 14.04.1945 do 19.09.1947 służba w KBW. Od 14.12.1954 do 8.08.1979 służba w MO. Od 1.05.1986 do 25.03.1988 pracownik cywilny w wymiarze 1/2 etatu.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA, SEKCJA MUNDUROWA | PRACOWNIK | - | 16-01-1948 |
|
||||||
WUBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ GOSPODARCZY, SEKCJA ŻYWNOŚCIOWA | MŁODSZY REFERENT EWIDENCJI | - | 01-03-1948 | |||||||
WUBP | WARSZAWA | WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA, SEKCJA ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZA | REFERENT P.O. KIEROWNIKA | - | 01-06-1948 | |||||||
WUBP | WARSZAWA | KWATERMISTRZOSTWO, SŁUŻBA UZBROJENIA | STARSZY REFERENT P.O. NACZELNIKA | - | 15-06-1949 | |||||||
WUBP | WARSZAWA | KWATERMISTRZOSTWO, SŁUŻBA UZBROJENIA | NACZELNIK | - | 01-06-1953 | |||||||
WUBP | WARSZAWA | KWATERMISTRZOSTWO | ZASTĘPCA KWATERMISTRZA | - | 01-01-1954 | |||||||
WUdsBP | WARSZAWA | BRAK | DO DYSPOZYCJI SZEFA | por. | 01-12-1954 | 14-12-1954 | ||||||
MSW | WARSZAWA | BIURO "B" | INSPEKTOR | nie dotyczy | 01-05-1986 | 25-03-1988 |