Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Stefan
Nazwisko: Forycki
Miejsce urodzenia: TWARDÓW
Data urodzenia: 25-08-1921
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka
Nazwisko: Forycki
Miejsce urodzenia: TWARDÓW
Data urodzenia: 25-08-1921
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Franciszka
W 1946 specjalny kurs przy WUBP w Olsztynie. W okresie od 7.01.1969 do 22.03.1969 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa. Od 15.10.1945 do 31.12.1947 brał udział w walce z "reakcyjnym podziemiem" (IPN BU 0604/23, k. 57).
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUBP | BARTOSZYCE | BRAK DANYCH | MŁODSZY REFERENT | - | 15-10-1945 |
|
||||||
WUBP | OLSZTYN | BRAK DANYCH | OFICER ŚLEDCZY | - | 06-08-1946 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY | REFERENT | - | 01-01-1947 | |||||||
CW MBP | LEGIONOWO | KURS ŚLEDCZY | SŁUCHACZ | - | 24-02-1947 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY | STARSZY REFERENT | - | 01-07-1948 | |||||||
WUBP | OLSZTYN | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY, SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 01-02-1951 | |||||||
WUBP | KATOWICE | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY, SEKCJA II | KIEROWNIK | - | 01-04-1951 | |||||||
WUBP | KATOWICE | WYDZIAŁ DS. FUNKCJONARIUSZY | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-06-1952 | |||||||
WUdsBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA | ZASTĘPCA NACZELNIKA | - | 01-04-1955 | |||||||
WUdsBP | POZNAŃ | WYDZIAŁ KADR I SZKOLENIA | NACZELNIK | - | 01-04-1956 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | BRAK | DO DYSPOZYCJI KOMENDANTA | - | 28-11-1956 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | KIEROWNICTWO JEDNOSTEK BEZPIECZEŃSTWA | SEKRETARZ OPERACYJNY | - | 01-01-1957 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ EWIDENCJI OPERACYJNEJ | NACZELNIK | - | 01-03-1958 | |||||||
KW MO | POZNAŃ | WYDZIAŁ "C" | NACZELNIK | płk | 01-09-1961 | 30-06-1977 |