Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Imiona: Józef Bolesław
Nazwisko: Dyszy
Miejsce urodzenia: Bobrowniki
Data urodzenia: 26-03-1940
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
Nazwisko: Dyszy
Miejsce urodzenia: Bobrowniki
Data urodzenia: 26-03-1940
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
W okresie od 14.01.1963 do 31.01.1963, jako słuchacz Oficerskiej Szkoły WOP, odbył praktykę w Granicznej Placówce Kontrolnej Medyka.
Kursy i szkolenia:
Od 15.09.1960 do 10.10.1963 Oficerska Szkoła WOP w Ketrzynie. W 1981 kurs doskonalenia oficerów zwiadu w Centrum Szkolenia WOP w Kętrzynie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | 4 GÓRNOŚLĄSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ZEBRZYDOWICACH | KONTROLER | 10-10-1963 |
|
||||||||||
KW MO | KATOWICE | WYDZIAŁ KONTROLI RUCHU GRANICZNEGO, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ZEBRZYDOWICACH | KONTROLER | 15-10-1965 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | 4 GÓRNOŚLĄSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ZEBRZYDOWICACH | KONTROLER | 01-01-1972 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | 4 GÓRNOŚLĄSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ZEBRZYDOWICACH | STARSZY KONTROLER | 01-08-1972 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | GÓRNOŚLĄSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ZEBRZYDOWICACH | STARSZY POMOCNIK DOWÓDCY | 01-06-1976 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | GÓRNOŚLĄSKA BRYGADA WOP, WYDZIAŁ II ZWIADU | STARSZY POMOCNIK SZEFA | 01-12-1979 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | GÓRNOŚLĄSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W ZEBRZYDOWICACH | ZASTĘPCA DOWÓDCY | 02-05-1980 | |||||||||||
DOWÓDZTWO WOP | GLIWICE | GÓRNOŚLĄSKA BRYGADA WOP, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA W CHAŁUPKACH | DOWÓDCA | ppłk | 09-07-1984 | 31-07-1990 |