Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Dziwoń
Miejsce urodzenia: KAJETANÓW
Data urodzenia: 12-04-1932
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Teofila
Od 01.01.1956 do 30.11.1966 służba w MO. Od 1.12.1966 do 14.02.1967 służba w KW MO Katowice w Samodzielnej Sekcji Ogólno-Organizacyjnej SB. 15.02.1967-31.07.1987 służba w MO.
Z pisma naczelnika Wydziału Paszportów KW MO Katowice z 31.07.1975, wniosku personalnego z 23.02.1980 wystawionego przez naczelnika Wydziału Transportu KW MO Katowice oraz rozkazu o wyróżnieniu nr 05/86 wydanego 12.05.1986 przez naczelnika Wydziału Transportu WUSW Katowice (b. p.) wynika, że jako milicjant-kierowca Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej KW MO Katowice oraz Wydziału Transportu KW MO/ WUSW Katowice, w okresie 1975-1986 realizował zadania na rzecz Wydziału Paszportów KW MO/ WUSW Katowice.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUdsBP | STALINOGRÓD (KATOWICE) | KOMENDANTURA | WARTOWNIK | brak danych | 20-11-1955 | 31-12-1956 |
|