Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL
Nazwisko: Nowogórska
Nazwisko rodowe: Nowogórska
Miejsce urodzenia: Łychów
Data urodzenia: 05-11-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Wanda
W PZPR od 1968 r. Od 1970 r. członek ZMS, następnie ZSMP. W latach 1973-1974 przewodnicząca Zarządu Powiatowego ZSMP w Gostyninie. Lektor Komitetu Gromadzkiego PZPR w miejscowości Białe. W latach 1974-1975 słuchaczka Wyższej Komsomolskiej Szkoły w Moskwie. Od 1975 do 1977 sekretarz Komisji Kształcenia Politycznego i Propagandy Rady Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej, następnie Zarządu Wojewódzkiego ZSMP w Płocku. Zastępca dyrektora, następnie dyrektor Wojewódzkiej Szkoły Aktywu ZSMP w miejscowości Zdwórz. W 1980 r. ukończyła Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, w 1982 r. słuchacz Kursu dla Aktywu Partyjnego PZPR. W 1988 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Akademii Nauk Społecznych PZPR w Warszawie.
Źródła: AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe); AP Płock, KW PZPR w Płocku, 672, k. 151.
Stanowisko | Komórka organizacyjna | Instytucja | Miejscowość | Partia polityczna | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Źródło informacji |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Członek | brak | Komitet Powiatowy | Gostynin | PZPR | 1971 | 1975 | AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe) |
Członek | Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej | Warszawski Komitet Wojewódzki | Warszawa | PZPR | 1971 | 1975 | AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe) |
Ii Sekretarz | Podstawowa Organizacja Partyjna przy Zakładach "Mera" | Gostynin | PZPR | 1972 | 1973 | AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe) | |
Członek | Egzekutywa | Podstawowa Organizacja Partyjna przy Radzie Wojewódzkiej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej | Płock | PZPR | 1977 | 1979 | AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe) |
Członek | brak | Podstawowa Organizacja Partyjna przy Miejskim Domu Kultury | Gostynin | PZPR | 1979 | AAN, Archiwum Szkół Partyjnych, 410/WNSP/22/102 (akta osobowe) | |
Kierownik | Miejski Ośrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej | Komitet Miejski | Gostynin | PZPR | 22-03-1980 | 31-10-1983 | AP Płock, KW PZPR w Płocku: 106, k. 76, 85; 672, k. 151, |
Zastępca Kierownika | Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej w Gostyninie | Komitet Wojewódzki | Płock | PZPR | 01-08-1986 | 10-09-1987 | AP Płock, KW PZPR w Płocku: 29, k. 267 (ostatnia wzmianka); 679, k. 61 |