Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"
Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa
Nazwisko: Gregorczyk
Miejsce urodzenia: ROKITNO
Data urodzenia: 22-09-1932
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Podczas służby w Referacie ds. Bezpieczeństwa KP MO w Iławie zajmował się zagadnieniami: gospodarki narodowej, nacjonalizmu ukraińskiego i wsi (IPN BU 0604/1211, k. 193). Od 7.09.1969 do 6.12.1969 kurs doskonalenia kadr kierowniczych Służby Bezpieczeństwa. Od 7.01.1974 do 22.02.1974 kurs zastępców komendantów powiatowych ds. Służby Bezpieczeństwa w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej w Łodzi. Od 1.06.1975 do 1.10.1978 naczelnik Wydziału Inspekcji KW MO w Olsztynie. Od 1.10.1978 do 15.03.1979 komendant KM MO w Olsztynie.
Nazwa jednostki | Miasto | Nazwa komórki | Stanowisko | Stopień służbowy | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Sygnatura | Sygnatura wytwórcy | Rodzaj materiałów | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDdsBP | NIDZICA | BRAK DANYCH | REFERENT | - | 01-11-1955 |
|
||||||
PDdsBP | NIDZICA | BRAK DANYCH | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1956 | |||||||
CW KdsBP | LEGIONOWO | SZKOŁA NR 3 | SŁUCHACZ | chor. | 01-09-1956 | 31-12-1956 | ||||||
KP MO | NIDZICA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 02-03-1958 | |||||||
CW MSW | LEGIONOWO | DWULETNIA SZKOŁA OFICERSKA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | SŁUCHACZ | - | 01-09-1959 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | BRAK | DO DYSPOZYCJI ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. BEZPIECZEŃSTWA | - | 25-07-1961 | |||||||
KP MO | NIDZICA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-09-1961 | |||||||
KP MO | IŁAWA | REFERAT DS. BEZPIECZEŃSTWA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-07-1964 | |||||||
KP MO | IŁAWA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | OFICER OPERACYJNY | - | 01-04-1967 | |||||||
KP MO | IŁAWA | REFERAT DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA, GRUPA OPERACYJNA | STARSZY INSPEKTOR OPERACYJNY | - | 01-05-1968 | |||||||
KP MO | NIDZICA | BRAK | I ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 01-08-1968 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | BRAK | SŁUŻBA POZA PIONEM SB | - | 01-06-1975 | |||||||
KW MO | OLSZTYN | BRAK | ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | - | 15-03-1979 | |||||||
WUSW | OLSZTYN | BRAK | ZASTĘPCA SZEFA DS. SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA | płk | 01-08-1983 | 15-08-1989 |